Jesper Nørby Krogh Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2003 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | POUL KORNTVED ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.753' DKK FLEMMING KROGH A/S (2022) |
Største underskud: | -202' DKK HOLSTEBRO LAGERHOTEL V/ALFRED ANDERSEN & SØN A/S (Nu: HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 22.274' DKK FLEMMING KROGH A/S (2023) |
Største gæld: | 103.190' DKK HOLSTEBRO LAGERHOTEL V/ALFRED ANDERSEN & SØN A/S (Nu: HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 122 årsværk hos FLEMMING KROGH A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af JKJU HOLDING ApS (17 år 7 måneder) |
Seed: 1732660288
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 ved POUL KORNTVED ApS (tidligere POUL KORNTVED A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Nørby Krogh Jensen i 4 år 7 måneder, før fratrædelsen den 20. august 2008.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor vejgodstransport. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. maj 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JKJU HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
FLEMMING KROGH A/S
Via JKJU HOLDING ApS -
FRAGTMÆND HOLDING A/S
Via FLEMMING KROGH A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Esbjerg ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Danske Fragtmænd Ejendomme Herning ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
Selskabet af 19. december 2023 ApS
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
DANSKE FRAGTMÆND A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
PALLES FRAGT A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND EXPRESS A/S
Via DANSKE FRAGTMÆND A/S -
DANSKE FRAGTMÆND TRANSPORT A/S
Via FRAGTMÆND HOLDING A/S -
HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S
Via JKJU HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
JKJU HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.02.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.02.2017 -
FLEMMING KROGH A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
FLEMMING KROGH A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
FKJU ApS (Nu: FLEMMING KROGH A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2022
Registreringsdato: 17.05.2022 -
HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.02.2017
Registreringsdato: 07.02.2017
Blå bog (fortsat)
Jesper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2017 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.02.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2007 - 17.05.2022
Reel ejer
18.04.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 32,5% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2003 - 20.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Nørby Krogh Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JKJU HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.539' DKK. Gennem sit holdingselskab JKJU HOLDING ApS har Jesper dermed også andele i FLEMMING KROGH A/S (25-33.33%) og HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jesper Nørby Krogh Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jesper Nørby Krogh Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FLEMMING KROGH A/S der præsenterede et overskud på 8.753' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 2 måneder fra 2007 til 2022 hos FLEMMING KROGH A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.997' DKK (FLEMMING KROGH A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.274' DKK (FLEMMING KROGH A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.956' DKK (HOLSTEBRO LAGERHOTEL V/ALFRED ANDERSEN & SØN A/S (Nu: HOLSTEBRO LAGERHOTEL A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Michael Krogh Jensen.