Claus Kjær Tolstrup
Erhvervsaktiv siden: | 8. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIELBERG ADVOKATER A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.068' DKK KIELBERG ADVOKATER A/S (2015) |
Største underskud: | -2.136' DKK GF FYN F.M.B.A. (2015) |
Største egenkapital: | 40.322' DKK GF FYN F.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 25.848' DKK KIELBERG ADVOKATER A/S (2021) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos KIELBERG ADVOKATER A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KIELBERG ADVOKATER A/S (3 år 4 måneder) |
Seed: 1604502753
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 i KIELBERG ADVOKATER A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Claus Kjær Tolstrup i 3 år 4 måneder, inden stoppet d. 30. april 2007.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 12.457' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
GF FYN F.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.06.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (63)
-
GF FYN F.M.B.A. (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
GF FYN F.M.B.A. (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
KreativOutlet ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.03.2024
Registreringsdato: 25.03.2024
Blå bog (fortsat)
Claus har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.04.2018 - 20.04.2021
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - 10.06.2024
Bestyrelsesmedlem
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - 25.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2022 - 06.07.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2022 - 26.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
03.02.2022 - 31.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Kjær Tolstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i GF FYN F.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.956' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i GF FYN F.M.B.A. der præsenterede et underskud på 1.557' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 32 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2003 til 2007 hos KIELBERG ADVOKATER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 12.457' DKK (KIELBERG ADVOKATER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (At danse med livet ApS (Nu: Blitek Social ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.322' DKK (GF FYN F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 136' DKK (At danse med livet ApS (Nu: Blitek Social ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Michael Brag.