Henning Kruse
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ECKOLSTäDT 12 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 260.047' DKK AURA ENERGI A.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -54.293' DKK AURA FIBER A/S (2016) |
Største egenkapital: | 3.104.751' DKK AURA ENERGI A.M.B.A. (2022) |
Største gæld: | 685.966' DKK AURA A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af ECKOLSTäDT 12 ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 751036516
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 ved ECKOLSTäDT 12 ApS i hvervet som Ejer. Henning Kruse købte sig ind i virksomheden den 21. november 2003 og fik en ejerandel på 25%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Henning af: Uffe Bak-Aagaard. Rollen som Ejer har Henning nu besiddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor finansielle holdingselskaber. Her 13 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 41' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ECKOLSTäDT 12 ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
HK consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
AURA EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021 -
AURA Nørhede-Hjortmose ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
ADA Green Energy A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2022 -
K/S Thorup-Sletten
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 11.02.2021 -
AURA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.10.2023 -
AURA ENERGI A.M.B.A.
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2020 -
AURA RÅDGIVNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.01.2023 -
AURA VE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2022
Ejendomme (8)
Tidslinje (38)
-
AURA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
AURA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
AURA RÅDGIVNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2023
Registreringsdato: 10.01.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
03.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Henning Kruse har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved K/S Thorup-Sletten der præsenterede et overskud på 193.372' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved AURA A/S der præsenterede et underskud på 45.488' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2017 til 2020 hos AURA ENERGI A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164.111' DKK (AURA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 19.069' DKK (AURA E-Mobility A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.692.854' DKK (AURA ENERGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 375' DKK (ECKOLSTäDT 12 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Carsten Höegh Christiansen.