Niels Elmo Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LIJ INVEST (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.072.466' DKK EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB (2017) |
Største underskud: | -132.464' DKK FREDERIKSBERG CENTRET I/S (2020) |
Største egenkapital: | 3.362.310' DKK EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB (2017) |
Største gæld: | 3.474.903' DKK EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAPITALFORENINGEN TRP-INVEST (18 år 4 måneder) |
Seed: 1210598733
Det startede i 2003 i LIJ INVEST (tidligere SPECIALFORENINGEN LIJ INVEST) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Niels Elmo Jensen i 3 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 12. juni 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor investeringsforeninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. juni 2007.
Direktørposter (2)
-
DANISH REAL ESTATE CREDIT I GENERAL PARTNER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2013 -
DANISH REAL ESTATE CREDIT I K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2013
Bestyrelsesposter (3)
-
FREDERIKSBERG CENTRET I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2018 -
KAPITALFORENINGEN TRP-INVEST
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2006 -
EJENDOMSSELSKABET NORDTYSKLAND KOMMANDITAKTIESELSKAB
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (87)
-
KONGEGÅRDEN HOLDING P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
CHRISTIANSGÅRDEN HOLDING P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
LP Lejligheder P/S
Fratrådt som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023
Blå bog (fortsat)
Niels har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
31.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Elmo Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i FREDERIKSBERG CENTRET I/S der præsenterede et overskud på 196.717' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i FREDERIKSBERG CENTRET I/S der præsenterede et underskud på 132.464' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 4 måneder fra 2006 til i dag hos KAPITALFORENINGEN TRP-INVEST.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 78.567' DKK (CHRISTIANSGÅRDEN HOLDING P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45.611' DKK (LÆGERNES PENSIONSKASSE GODE WIND II K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.041.794' DKK (LP Erhvervsejendomme P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (LPK ALTERNATIVE INVESTMENTS KOMPLEMENTAR ApS (Nu: LP ALTERNATIVE INVESTMENTS KOMPLEMENTAR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Chresten Dengsøe.