Thomas Bylov
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CF Consult ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 2.890' DKK LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.419' DKK LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (2018-19) |
Største gæld: | 6.739' DKK LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (2015-16) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af CF Consult ApS (16 år 2 måneder) |
Seed: 1069121081
Erhvervskarrieren startede i 2008 hos CF Consult ApS (tidligere CF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSELSKAB ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Thomas Bylov og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Thomas nu bestreddet i 16 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 99' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CF Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CF Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.10.2019
Registreringsdato: 07.10.2019 -
LOU REVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (Nu: Kamper + Andersen, statsautoriseret revisionsaktieselskab)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.10.2019
Registreringsdato: 06.10.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
27.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - 06.10.2019
Reel ejer
05.06.2009 - 29.12.2023
Bestyrelsesmedlem
07.10.2019 - 31.12.2023
Ejerandel: 45% -
Reel ejer
26.09.2022 - 26.04.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Thomas Bylov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CF Consult ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.510' DKK. Gennem holdingselskabet CF Consult ApS har Thomas derfor også andele i samt .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Bylov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor CF HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSELSKAB ApS (Nu: CF Consult ApS) kunne fremvise et overskud på 1.679' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jens Brusgaard Nielsen.