Lars Arqalunguaq Siegstad
Erhvervsaktiv: | 29. jan. 2004 - 30. apr. 2015 |
Karrieren startede hos: | KR 1141 ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 977' DKK FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (2021) |
Største underskud: | -3.168' DKK FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (2022) |
Største egenkapital: | -2.066' DKK FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (2019) |
Største gæld: | 19.266' DKK FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af BRDR. SIEGSTAD ApS (10 år) |
Seed: 1635645270
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2004 hos KR 1141 ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Arqalunguaq Siegstad i 2 år 9 måneder, inden stoppet den 6. november 2006.
Dengang var virksomhedens branche indenfor havfiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 3. oktober 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BRDR. SIEGSTAD ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Bestyrelsesposter (1)
-
BRDR. SIEGSTAD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.09.2014
Tidslinje (6)
-
Aattartoq (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2015
Registreringsdato: 30.04.2015 -
Aattartoq (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2015
Registreringsdato: 01.03.2015 -
FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.09.2014
Registreringsdato: 15.09.2014
Blå bog (fortsat)
Lars har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Bestyrelsesmedlem
15.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
01.03.2015 - 30.04.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
29.01.2004 - 06.11.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) landede et overskud på 977' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2014 ApS (Nu: BRDR. SIEGSTAD ApS) landede et underskud på 3.168' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Jens Kristian Friis-salling.