Per Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FINEWINES ApS (Direktør) |
Største overskud: | 55.429' DKK SÅDAN ApS (2014) |
Største underskud: | -1.806' DKK DELUXLIFE.DK ApS (2016) |
Største egenkapital: | 71.695' DKK WINE AND ART HOLDING ApS (Nu: MSL INVEST ApS) (2023) |
Største gæld: | 44.151' DKK WINE AND ART ApS (Nu: FINEWINES ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos WINE AND ART ApS (Nu: FINEWINES ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FINEWINES ApS (20 år 10 måneder) |
Seed: 2041583000
Karrieren som leder begyndte den dag i 2003 ved FINEWINES ApS (tidligere WINE AND ART ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Per Østergaard nu besiddet i 20 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med vin og spiritus. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 7.261' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MSL INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FINEWINES ApS
Via MSL INVEST ApS -
ØØ INVEST ApS
Via MSL INVEST ApS -
ATG profile Holding ApS
Via MSL INVEST ApS -
ATG Profile ApS
Via ATG profile Holding ApS -
CDC INVEST ApS
Via MSL INVEST ApS
Direktørposter (4)
-
FINEWINES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2003 -
ØØ INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.04.2010 -
CDC INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2014 -
MSL INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.12.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
DELUXLIFE.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.08.2024
Registreringsdato: 14.08.2024 -
SÅDAN ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
NORCONSOL HOLDING ApS (Nu: ATG profile Holding ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.08.2021
Registreringsdato: 16.08.2021
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.10.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
19.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.11.2003 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.03.2015 - 10.08.2017
Reel ejer
12.07.2017 - 05.11.2018
Direktør
10.08.2017 - 14.08.2024
Reel ejer
06.11.2018 - 14.08.2024
Ejerandel: 100%
Per Østergaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSL INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 71.695' DKK. Gennem sit holdingselskab MSL INVEST ApS har Per dermed også andele i FINEWINES ApS (100%), ØØ INVEST ApS (100%), ATG profile Holding ApS (10-14.99%) og CDC INVEST ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Per Østergaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SÅDAN ApS landede et overskud på 55.429' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CDC INVEST ApS landede et underskud på 749' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 8.179' DKK (WINE AND ART HOLDING ApS (Nu: MSL INVEST ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 749' DKK (CDC INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 71.695' DKK (WINE AND ART HOLDING ApS (Nu: MSL INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.932' DKK (NORDIC CONSTRUCTION SOLUTIONS ApS (Nu: ATG Profile ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Michael Martiny Lund.