Allan Linck
Erhvervsaktiv siden: | 26. nov. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ALLAN LINCK HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 34.852' DKK HTH KØKKENFORUM KOLDING A/S (Nu: HTH VHKN A/S) (2021) |
Største underskud: | -22.729' DKK Lille Ejendom ApS (2023) |
Største egenkapital: | 82.317' DKK ALJA INVEST ApS (2022) |
Største gæld: | 84.819' DKK Lille Ejendom ApS (2020) |
Flest årsværk: | 132 årsværk hos HTH KØKKENFORUM KOLDING A/S (Nu: HTH VHKN A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALLAN LINCK HOLDING ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 1916465981
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved ALLAN LINCK HOLDING ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Allan Linck og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Allan nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 7.696' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALLAN LINCK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
ALJA INVEST ApS
Via ALLAN LINCK HOLDING ApS -
ALJA Ejendomme A/S
Via ALJA INVEST ApS -
HTH VHKN A/S
Via ALJA INVEST ApS -
HEALTHCARE DESIGN HOLDING A/S
Via ALJA INVEST ApS -
DANISH HEALTHCARE DESIGN A/S
Via HEALTHCARE DESIGN HOLDING A/S -
FJORDBLINK MEDICAL ApS
Via DANISH HEALTHCARE DESIGN A/S -
VHK Staff ApS
Via ALJA INVEST ApS -
Ejendomsselskabet Drejens Skovbo A/S
Via ALJA INVEST ApS -
EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS
Via ALLAN LINCK HOLDING ApS -
Koncenton Trøjborgvej A/S
Via ALLAN LINCK HOLDING ApS -
Lille Ejendom ApS
Via Koncenton Trøjborgvej A/S -
Parkering ApS
Via Lille Ejendom ApS -
ALJA - H 165 ApS
Via ALLAN LINCK HOLDING ApS -
Hældagervej 165, Vejle ApS
Via ALJA - H 165 ApS
Direktørposter (8)
-
ALLAN LINCK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.11.2003 -
ALJA Ejendomme A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2008 -
ALJA INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2007 -
MB Linck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2017 -
JB Linck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2017 -
OB Linck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.11.2017 -
ALJA - H 165 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2017 -
VHK Staff ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.12.2017
Bestyrelsesposter (6)
-
DANISH HEALTHCARE DESIGN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2020 -
HTH VHKN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.02.2010 -
HEALTHCARE DESIGN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2020 -
Lille Ejendom ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2020 -
Parkering ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2021 -
Koncenton Trøjborgvej A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.05.2020
Tidslinje (29)
-
EJENDOMSSELSKABET VORES KØBMAND ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2023
Registreringsdato: 03.10.2023 -
Parkering ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
HEALTHCARE DESIGN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020
Blå bog (fortsat)
Allan har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
20.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Lille Ejendom ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ALJA INVEST ApS -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
30.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via HEALTHCARE DESIGN HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
03.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ALLAN LINCK HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2020 - Stadig aktiv
Ejer
30.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Koncenton Trøjborgvej A/S
Allan Linck er også ejer af i alt 2 holdingselskaber ALJA INVEST ApS (50%) og VHK Staff ApS (27,5%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Allan Linck, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HTH KØKKENFORUM KOLDING A/S (Nu: HTH VHKN A/S) kunne offentliggøre et overskud på 34.852' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor ALJA - H 165 ApS kunne offentliggøre et underskud på 317' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17.439' DKK (HTH KØKKENFORUM KOLDING A/S (Nu: HTH VHKN A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 22.729' DKK (Lille Ejendom ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.109' DKK (ALJA INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -212' DKK (ALJA - H 165 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Jesper Hauge Andreasen.