Bo Høvedsgaard Iversen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2003 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BI 77 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 1.459' DKK COSTBART ApS (Nu: CB Øst ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -37.699' DKK CONFERIZE A/S (2019) |
Største egenkapital: | 40.967' DKK CONFERIZE A/S (2017) |
Største gæld: | 14.211' DKK COSTBART ApS (Nu: CB Øst ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos CONFERIZE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af BI 77 ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 681457194
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2003 hos BI 77 ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Bo Høvedsgaard Iversen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter har Bo nu besiddet i 20 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 385' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BI 77 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
XOB ApS
Via BI 77 ApS -
Livius Technologies A/S UNDER KONKURS
Via BI 77 ApS
Direktørposter (4)
-
BI 77 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2003 -
Suubz ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023 -
XOB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2023 -
CONFERIZE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (43)
-
CONFERIZE A/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
CONFERIZE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
Suubz ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
23.12.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
28.11.2023 - 24.05.2024
Direktør
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Direktør
13.09.2023 - 30.10.2023
Reel ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Direktør
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2018 - 04.07.2023
Direktør
31.07.2019 - 14.06.2023
Ejer
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via BI 77 ApS
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor BI 77 ApS landede et overskud på 1.370' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor CONFERIZE A/S landede et underskud på 18.486' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 287' DKK (SPORT 77 ApS (Nu: PROFIL SHOP ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 18.486' DKK (CONFERIZE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 306' DKK (CONFERIZE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.272' DKK (BI 77 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Hans-henrik Skov Andersen.