Jesper Kildahl Baungaard
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FURNEX FINANS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 41.861' DKK B.M. Aabenraa A/S (2018-19) |
Største underskud: | -23.533' DKK Møller Invest Aabenraa A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 201.785' DKK KAREN & LEIF TOFT HOLDING A/S (Nu: KAREN & LEIF TOFT HOLDING ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 53.792' DKK JUDICA ADVOKATPARTNERSELSKAB (2017) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos LTH A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af VEJLE YACHT SERVICE ApS (20 år 8 måneder) |
Seed: 853743141
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2003 hos FURNEX FINANS ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Kildahl Baungaard i 2 år 8 måneder, inden stoppet den 11. september 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 11. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER BAUNGAARD ADVOKATANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JAK SØNDERJYLLAND ApS
Via JESPER BAUNGAARD ADVOKATANPARTSSELSKAB -
JUDICA ADVOKATPARTNERSELSKAB
Via JAK SØNDERJYLLAND ApS
Direktørposter (1)
-
JESPER BAUNGAARD ADVOKATANPARTSSELSKAB
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2005
Bestyrelsesposter (17)
-
R.B.M. Aabenraa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2021 -
TRAILER TRADE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
B.M. Aabenraa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2021 -
ATI-LTH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
SUNCORE INNOVATION A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.09.2016 -
Randi Møller Aabenraa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2021 -
JUDICA ADVOKATPARTNERSELSKAB
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2018 -
LINDSNAKKE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2021 -
Hartmann Elektrik ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2020 -
VEJLE YACHT SERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2004 -
JAK SØNDERJYLLAND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.02.2018 -
Møller Invest Aabenraa A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.09.2021 -
KAREN & LEIF TOFT HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
LTH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
L. T. FINANS AF 1992 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
KLT PROJEKTER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2019 -
SKIFTER ANDERSENS FOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (63)
-
Whatsit.dk ApS (Nu: Whatsit ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Famillien Tønders Lille Butik ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2023
Registreringsdato: 07.06.2023 -
Famillien Tønders Lille Butik ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.02.2023
Registreringsdato: 02.02.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kildahl Baungaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos Møller Invest Aabenraa A/S der præsenterede et overskud på 18.172' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Møller Invest Aabenraa A/S der præsenterede et underskud på 23.533' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 17 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 8 måneder fra 2004 til i dag hos VEJLE YACHT SERVICE ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 2.758' DKK (KLT PROJEKTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 1.098' DKK (LTH A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 182.647' DKK (KAREN & LEIF TOFT HOLDING A/S (Nu: KAREN & LEIF TOFT HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -183' DKK (Hartmann Elektrik ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Lars Becker Toft.