Linda Spicer Lindgren
Erhvervsaktiv siden: | 28. mar. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | QUICKFIRE A/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.489' DKK WALDEIER HOLDING ApS (2022) |
Største underskud: | -768' DKK QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 18.079' DKK WALDEIER HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 8.436' DKK QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af QUICKFIRE A/S (23 år 5 måneder) |
Seed: 200804048
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2001 hos QUICKFIRE A/S (tidligere HEIPA ApS) i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Linda Spicer Lindgren købte sig ind i virksomheden den 28. marts 2001 og havde en ejerandel på 50-66.65%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Linda af: Jørn Waldeier. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Linda nu besiddet i 14 år 7 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-specialiseret engroshandel. Her mere end 14 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et overskud på 5.747' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WALDEIER HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
QUICKFIRE A/S
Via WALDEIER HOLDING ApS -
QUICKFIRE Produktion ApS
Via QUICKFIRE A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
QUICKFIRE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.02.2021 -
QUICKFIRE Produktion ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.07.2023
Tidslinje (11)
-
Danish Mooclay Care ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
QUICKFIRE Produktion ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2023
Registreringsdato: 04.07.2023 -
QUICK FIRE ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2021
Registreringsdato: 21.05.2021
Blå bog (fortsat)
Linda har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via QUICKFIRE A/S -
Reel ejer
22.12.2004 - Stadig aktiv
Ejer
28.03.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Reel ejer
16.06.2020 - 13.11.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
17.12.2003 - 21.05.2021
Bestyrelsesmedlem
04.07.2019 - 21.05.2021
Ejerandel: 50% -
Ejer
28.03.2001 - 02.11.2015
Reel ejer
28.03.2001 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
08.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37%
Linda Spicer Lindgren er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WALDEIER HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.079' DKK. Gennem sit holdingselskab WALDEIER HOLDING ApS har Linda dermed også andele i QUICKFIRE A/S (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Linda Spicer Lindgren, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor WALDEIER HOLDING ApS landede et overskud på 6.489' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S) landede et underskud på 768' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.747' DKK (QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.079' DKK (WALDEIER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 13.242' DKK (QUICKFIRE APS (Nu: QUICKFIRE A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Linda' netværk er Jørn Waldeier.