Thomas Bustrup
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DIBD A/S (Direktør) |
Største overskud: | 852.794' DKK FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM (2015) |
Største underskud: | -19.213' DKK FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE (Nu: FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB) (2022) |
Største egenkapital: | 3.073.174' DKK FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM (2016) |
Største gæld: | 1.558.916' DKK FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM (2016) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE (Nu: FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DIBD A/S (16 år 5 måneder) |
Seed: 1816464192
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2004 i DIBD A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Thomas Bustrup i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 12. juni 2006.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.126' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
DIBD OMIR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
BYGGERIETS KVALITETSKONTROL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2021 -
DIBD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.07.2018 -
DIBD OMII A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.05.2023 -
DI ASIA BASE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.09.2023
Ejendomme (4)
Tidslinje (34)
-
DI ASIA BASE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
DI ASIA BASE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
DIBD OMIR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.05.2023
Registreringsdato: 23.05.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
02.03.2004 - 31.12.2006
Bestyrelsesmedlem
01.01.2007 - 22.05.2023
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - 04.09.2023
Bestyrelsesmedlem
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2007 - 22.05.2023
Bestyrelsesmedlem
23.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Bustrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem i FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM der præsenterede et overskud på 852.794' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i DIBD OMIR A/S der præsenterede et underskud på 1.866' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 16 år 5 måneder fra 2006 til 2023 hos DIBD A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 19.224' DKK (FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE (Nu: FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 209' DKK (FONDEN BALTIC DEVELOPMENT FORUM).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 36.886' DKK (FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB - YOUNG ENTERPRISE (Nu: FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 271' DKK (DIBD OMIR A/S).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jacob Kjeldsen.