Allan Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ODSHERRED SPILDEVAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 29.315' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2018) |
Største underskud: | -622.715' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Største egenkapital: | 678.625' DKK ODSHERRED FORSYNING A/S (2022) |
Største gæld: | 1.151.744' DKK ODSHERRED VARME A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RØRVIG CENTRET A/S (7 år) |
Seed: 302821345
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2014 hos ODSHERRED SPILDEVAND A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Allan Andersen i 4 år, inden stoppet den 8. februar 2018.
I dag opererer virksomheden indenfor opsamling og behandling af spildevand. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 623' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
RØRVIG CENTRET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (49)
-
ODSHERRED VARME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
ODSHERRED FORSYNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
ODSHERRED TØMNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024
Blå bog (fortsat)
Allan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2014 - 08.02.2018
Bestyrelsesmedlem
09.02.2018 - 31.12.2019
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 31.12.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2022 - 04.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Allan Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos ODSHERRED FORSYNING A/S der præsenterede et overskud på 29.315' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos ODSHERRED VARME A/S der præsenterede et underskud på 622.715' DKK.
Allan har i alt siddet i bestyrelsen hos 25 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2017 til i dag hos RØRVIG CENTRET A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.602' DKK (ODSHERRED VAND A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 622.715' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 644.022' DKK (ODSHERRED FORSYNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -629.549' DKK (ODSHERRED VARME A/S).
En af de forbindelser som går igen i Allan' netværk er Claus Staunsbjerg Thorsen.