Mogens Schmidt Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2000 (24 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 2.765' DKK EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (2020-21) |
Største underskud: | -1.249' DKK SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 10.676' DKK CHSN HOLDING ApS (2018-19) |
Største gæld: | 2.756' DKK SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2016-17) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (23 år 7 måneder) |
Seed: 1499619105
Det startede for alvor en dag i 2000 hos EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS med titlen som Ejer. Mogens Schmidt Nielsen købte en part af virksomheden d. 1. januar 2000 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Mogens af: Uffe Schmidt Nielsen, Rolf Schmidt Nielsen og Carl Henning Schmidt Nielsen. Titlen som Ejer bestred Mogens i 23 år 7 måneder, før stoppet d. 9. august 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2020-21 kunne vise et overskud på 2.765' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MSN 24 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via MSN 24 Holding ApS
Direktørposter (1)
-
MSN 24 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2023
Registreringsdato: 09.08.2023 -
CHSN HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2021
Registreringsdato: 20.12.2021 -
DANVINYL ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020
Blå bog (fortsat)
Mogens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
20.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.01.2000 - 09.08.2023
Reel ejer
20.02.2018 - 09.08.2023
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
20.02.2018 - 21.09.2022
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
22.01.2020 - 20.12.2021
Ejerandel: 33,33%
Mogens Schmidt Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MSN 24 Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -532' DKK. Igennem holdingselskabet MSN 24 Holding ApS har Mogens derfor også ejerandele i SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS (20-24.99%).
Du kan også se koncerndiagram for Mogens Schmidt Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor EJENDOMSSELSKABET AF 06.01.1991. SCHMIDT NIELSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.765' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MSN 24 Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 662' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 105' DKK (SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 5.121' DKK (SCHMIDT NIELSEN FARVE- OG LAKFABRIK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -532' DKK (MSN 24 Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Jesper Hedegaard.