Michael Hovmøller Dissing
Erhvervsaktiv: | 15. mar. 2007 - 12. maj 2021 |
Karrieren startede hos: | IVAR 25 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.413' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2020) |
Største underskud: | -8' DKK Dissing Living ApS (2022) |
Største egenkapital: | 9.957' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2023) |
Største gæld: | 3.820' DKK Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos IVAR 25 ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af IVAR 25 ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 2044471496
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 ved IVAR 25 ApS som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med partnerne Arno Wounlund Andersen, Bo Eriksen, MORTEN THØGERSEN HOLDING ApS at Michael Hovmøller Dissing stiftede IVAR 25 ApS den dag i marts 2007. Rollen som Ejer, Stifter og Direktør har Michael nu besiddet i 11 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 11 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 117' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
IVAR 25 ApS
Ejerandel: 100% -
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS
Via Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus -
KOM UDVIKLING ÅRHUS A/S
Via KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS -
Ejendomsselskabet Rugaarden 8 ApS
Via KAJ OVE MADSEN A/S AARHUS -
Thøgersen & Co A/S
Via Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus -
Komplementarselskabet Midtfasen 3 ApS
Via Thøgersen & Co A/S -
Midtfasen 3 P/S
Via Komplementarselskabet Midtfasen 3 ApS -
Midtfasen 2 ApS
Via Thøgersen & Co A/S -
Under Bøgen ApS
Via Thøgersen & Co A/S
Direktørposter (1)
-
IVAR 25 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2010
Bestyrelsesposter (1)
-
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.08.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Dissing Living ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 12.05.2021
Registreringsdato: 12.05.2021 -
Dissing Living ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.05.2021
Registreringsdato: 04.05.2021 -
Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.10.2019
Registreringsdato: 17.10.2019
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.05.2021 - 12.05.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.08.2018 - 16.10.2019
Bestyrelsesmedlem
17.08.2018 - Stadig aktiv
Ejer
17.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
15.03.2007 - 28.02.2019
Direktør
11.01.2010 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus fremviste et overskud på 4.413' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.008' DKK (Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.957' DKK (Medarbejderselskabet Kaj Ove Madsen ApS Aarhus).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 383' DKK (Dissing Living ApS).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Daniel Steenfeldt Møller.