Jesper Vesten Drescher
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | DRESCHER & SCHRØDER CONSULTING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.165' DKK JVD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JVD HOLDING ApS) (2014) |
Største underskud: | -11.032' DKK GamerzClass ApS (2021) |
Største egenkapital: | 48.517' DKK Mdundo.com A/S (2020-21) |
Største gæld: | 29.495' DKK Loftbolig A/S (2023) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos SIRCULUS ApS (Nu: Institut for Mental Sundhed ApS) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af JVD HOLDING ApS (20 år) |
Seed: 800995939
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2004 ved DRESCHER & SCHRØDER CONSULTING ApS (tidligere JEMI EFFEKT ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Jesper Vesten Drescher i 7 år 3 måneder, før stoppet den 13. september 2011.
Virksomhedens branche var dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 13. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JVD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Loftbolig A/S
Via JVD HOLDING ApS -
Maglevang ApS
Via Loftbolig A/S -
JVD GP ApS
Via JVD HOLDING ApS -
JVD Invest K/S
Via JVD GP ApS -
BELLMETRIC ApS
Via JVD Invest K/S -
LT SWG Invest II ApS
Via JVD HOLDING ApS -
LT SWG Fond ApS
Via LT SWG Invest II ApS -
Mdundo.com A/S
Via JVD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
JVD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.08.2004 -
JVD GP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2018
Bestyrelsesposter (5)
-
PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2013 -
PP CAPITAL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.03.2013 -
Mdundo.com A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2020 -
Loftbolig A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2018 -
BELLMETRIC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (52)
-
NoCarry1 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
ClickBeauty International ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
ClickBeauty International ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via JVD Invest K/S -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2020 - Stadig aktiv
Ejer
03.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JVD HOLDING ApS -
Reel ejer
07.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
18.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JVD HOLDING ApS
Jesper Vesten Drescher ejer desuden også holdingselskabet JVD GP ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet JVD GP ApS ejes der også andele i JVD Invest K/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Se også koncerndiagram for Jesper Vesten Drescher, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jesper Vesten Drescher har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Loftbolig A/S der præsenterede et overskud på 4.954' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved GamerzClass ApS der præsenterede et underskud på 11.032' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 5 måneder fra 2013 til i dag hos PP CAPITAL ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.082' DKK (JVD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JVD HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 474' DKK (JVD Invest K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.637' DKK (JVD HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (Nu: JVD HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -463' DKK (ASCENDI HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er European Angels Fund S.c.a. Sicar.