Torben Toft Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Faerch A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.621.600' DKK Faerch A/S (2019) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 3.017.200' DKK Faerch A/S (2020) |
Største gæld: | 1.818.900' DKK Faerch A/S (2020) |
Flest årsværk: | 372 årsværk hos Faerch A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Faerch A/S (7 år 11 måneder) |
Seed: 1818722153
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2007 ved Faerch A/S (tidligere R. FÆRCH PLAST A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Toft Jensen i 4 år 1 måned, før fratrædelsen den 6. maj 2011.
Nu opererer virksomheden indenfor fremstilling af plastemballage. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2020 viste et overskud på 313.500' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
Faerch A/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 27.03.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Faerch A/S (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.03.2023
Registreringsdato: 26.03.2023 -
R. FÆRCH PLAST A/S (Nu: Faerch A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2015
Registreringsdato: 23.04.2015
Blå bog (fortsat)
Torben Toft Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Faerch A/S der præsenterede et overskud på 1.621.600' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 2015 til 2023 hos Faerch A/S.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lars Gade Hansen.