Martin Beuchert
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2001 (23 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BEUCHERT & HEJBØLL ApS (Ejer) |
Største overskud: | 821' DKK BEUCHERT & HEJBØLL ApS (2015) |
Største underskud: | -417' DKK BEUCHERT & HEJBØLL ApS (2022) |
Største egenkapital: | 3.465' DKK BEUCHERT & HEJBØLL ApS (2015) |
Største gæld: | 89' DKK BEUCHERT & HEJBØLL ApS (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos BEUCHERT & HEJBØLL ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BEUCHERT & HEJBØLL ApS (22 år 11 måneder) |
Seed: 688037245
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 i BEUCHERT & HEJBØLL ApS (tidligere EMEH ApS) i rollen som Ejer. Martin Beuchert købte en del af virksomheden d. 2. januar 2001 og havde dermed en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Martin af: Christina Hejbøll Jeppesen og Thomas Hejbøll. Hvervet som Ejer har Martin nu bestreddet i 22 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger. Her mere end 22 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 63' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BEUCHERT & HEJBØLL ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
BEUCHERT A/S
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BEUCHERT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
BEUCHERT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.06.2007
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
BEUCHERT & HEJBØLL ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
EMEH ApS (Nu: BEUCHERT & HEJBØLL ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
BEUCHERT A/S (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.12.2017
Registreringsdato: 19.12.2017
Blå bog (fortsat)
Martin har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.01.2001 - 31.12.2023
Ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
27.01.2007 - 18.12.2017
Reel ejer
27.01.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem og Direktør
22.06.2007 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Martin Beuchert er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BEUCHERT A/S (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 314' DKK. Gennem holdingselskabet BEUCHERT A/S har Martin derfor også andele i & .
Du kan også se koncerndiagram for Martin Beuchert, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BEUCHERT & HEJBØLL ApS kunne fremvise et overskud på 821' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BEUCHERT & HEJBØLL ApS kunne fremvise et underskud på 417' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (BEUCHERT A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 63' DKK (BEUCHERT & HEJBØLL ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.943' DKK (BEUCHERT & HEJBØLL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 314' DKK (BEUCHERT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Henning Hejbøll Sørensen.