Lars Brondt
Erhvervsaktiv siden: | 23. jun. 2004 (20 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASTRUP TØMRERFORRETNING ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.290' DKK CIMA C & I A/S (Nu: CIMA C & I ApS) (2017) |
Største underskud: | -5.876' DKK Estaid ApS (2022) |
Største egenkapital: | 4.547' DKK ROOF Management A/S (2022) |
Største gæld: | 8.423' DKK CIMA C & I A/S (Nu: CIMA C & I ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos ROOF Management A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ASTRUP TØMRERFORRETNING ApS (3 år 5 måneder) |
Seed: 88210255
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2004 hos ASTRUP TØMRERFORRETNING ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lars Brondt i 3 år 5 måneder, inden stoppet den 12. december 2007.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 16. maj 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brondtinho Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Brondtinho Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.08.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
ROOF Management A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2021 -
Estaid ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2024 -
Ourbeartech ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.08.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Estaid ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024 -
Estaid ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2024
Registreringsdato: 08.05.2024 -
Ourbeartech ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.08.2023
Registreringsdato: 07.08.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
31.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.03.2021 - 08.05.2024
Bestyrelsesmedlem
09.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.08.2010 - 22.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Lars Brondt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Brondtinho Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -171' DKK. Igennem sit holdingselskab Brondtinho Holding ApS har Lars dermed også ejerandele i samt .
Du kan også se koncerndiagram for Lars Brondt, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Lars Brondt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Estaid ApS der præsenterede et underskud på 5.876' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2004 til 2007 hos ASTRUP TØMRERFORRETNING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 52' DKK (Brondtinho Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.260' DKK (Estaid ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.507' DKK (ROOF Management A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.705' DKK (Estaid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Søren Nordstrand.