Jesper Kristian Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. feb. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MINEGRUPPEN I/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.042.928' DKK K2 MANAGEMENT A/S (2016-17) |
Største underskud: | -28.520' DKK K2 MANAGEMENT A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 11.902.955' DKK K2 MANAGEMENT A/S (2016-17) |
Største gæld: | 25.761.986' DKK K2 MANAGEMENT A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 7.215 årsværk hos Per Aarsleff Holding A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AARSLEFF-BILFINGER BERGER J.V. I/S (8 år 5 måneder) |
Seed: 826880040
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2007 ved MINEGRUPPEN I/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jesper Kristian Jacobsen i 6 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2013.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anlæg af ledningsnet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2013.
Direktørposter (2)
-
Per Aarsleff A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
Per Aarsleff Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018
Bestyrelsesposter (11)
-
FLC Tunnel Group South I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2020 -
AARSLEFF - INTERBETON J.V. I/S
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 01.10.2018 -
Per Aarsleff A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2024 -
MOLIO Erhvervsdrivende Fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2021 -
HANSSON & KNUDSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.06.2024 -
AARSLEFF RAIL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2018 -
FLC Tunnel Group North I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2020 -
PAA PROJECT FINANCE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2018 -
FLC Marine Works Group I/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.07.2021 -
FLC Portals Group I/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.07.2020 -
WICOTEC KIRKEBJERG A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2018
Tidslinje (53)
-
HANSSON & KNUDSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
CENTRUM PÆLE HOLDING A/S (Nu: PAA2024 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.06.2024
Registreringsdato: 03.06.2024 -
CENTRUM PÆLE HOLDING A/S (Nu: PAA2024 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
12.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Kristian Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved AARSLEFF RAIL A/S der præsenterede et overskud på 136.374' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved K2 MANAGEMENT A/S der præsenterede et underskud på 28.520' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 29 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 11 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2007 til 2016 hos AARSLEFF-BILFINGER BERGER J.V. I/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.042.000' DKK (Per Aarsleff Holding A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 14.410' DKK (K2 MANAGEMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 4.404.000' DKK (Per Aarsleff Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (MOLIO Erhvervsdrivende Fond).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Mogens Vedel Hestbæk.