Henrik Rohde Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jan. 2004 (20 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 11.766' DKK WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS) (2014) |
Største underskud: | -6.354' DKK K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49 (2014) |
Største egenkapital: | 37.777' DKK K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (2016) |
Største gæld: | 49.188' DKK K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49 (20 år 5 måneder) |
Seed: 725795217
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2004 i KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS med titlen som Ejer. Henrik Rohde Nielsen købte en part af virksomheden d. 22. januar 2004 og havde dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Henrik af: Sven Richard Pedersen, Hanne Rask Stjernegaard, Lars Christian Skjøth og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Henrik nu bestreddet i 12 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 12 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et underskud på 3' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK III, SVERIGE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2020
Registreringsdato: 28.12.2020 -
K/S VÄXJÖ BUTIKSPARK, SVERIGE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2020
Registreringsdato: 28.12.2020 -
WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.09.2017
Registreringsdato: 01.09.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.04.2004 - Stadig aktiv
Ejer
28.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2015 - 28.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.05.2015 - 28.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.05.2004 - 01.09.2017
Direktør
12.04.2007 - 01.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
22.01.2004 - 27.04.2016
Ejer
28.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 11.766' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor WILDERSGADE 41 A/S (Nu: WILDERSGADE 41 ApS) kunne offentliggøre et underskud på 358' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.373' DKK (K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.600' DKK (K/S HØRSHOLM HOVEDGADE 49).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 184' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET HØRSHOLM HOVEDGADE 49 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Sven Richard Pedersen.