Christian Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 29. apr. 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S VESTERBROGADE 66 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 61.124' DKK TORAS ApS (2014) |
Største underskud: | -152.333' DKK ITERON HOLDING DK ApS (2019) |
Største egenkapital: | 119.189' DKK 21-5 DK46 P/S (2023) |
Største gæld: | 221.494' DKK ITERON HOLDING DK ApS (2018) |
Flest årsværk: | 47 årsværk hos Altapay A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 171286313
Det hele startede i 2004 ved K/S VESTERBROGADE 66 i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Christian Rasmussen i 5 år 5 måneder, før stoppet den 12. oktober 2009.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 19. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
21-5 DK46 Komplementar ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
21-5 DK46 P/S
Via 21-5 DK46 Komplementar ApS -
Altapay A/S
Via FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS -
LIFTED A/S
Via Altapay A/S -
LIFTED commerce A/S
Via LIFTED A/S -
ITERON HOLDING DK ApS
Via FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS -
MoneyFlow Group A/S UNDER REKONSTRUKTION
Via FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS -
Moneyflow 1 A/S UNDER KONKURS
Via MoneyFlow Group A/S -
The Holding Co. A/S
Via FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS -
VIABILL Tech A/S
Via The Holding Co. A/S -
Justits Inkasso ApS
Via The Holding Co. A/S -
VIABILL A/S
Via The Holding Co. A/S
Direktørposter (3)
-
FJELSTED RASMUSSEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.10.2006 -
ITERON HOLDING DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2020 -
Altapay A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
MoneyFlow Group A/S UNDER REKONSTRUKTION
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.03.2020 -
The Holding Co. A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.07.2018 -
VIABILL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2019 -
LIFTED commerce A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023 -
ITERON HOLDING DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2020 -
LIFTED A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2023 -
Altapay A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2020 -
VIABILL Tech A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2020
Tidslinje (50)
-
Moneyflow 1 A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
LIFTED A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
LIFTED commerce A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023
Blå bog (fortsat)
Christian har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
01.10.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
29.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
10.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Ejer
10.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christian Rasmussen er også ejer af 2 holdingselskaber ITERON HOLDING DK ApS (50%) og LIFTED A/S (25%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Christian Rasmussen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Christian Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved VIABILL A/S der præsenterede et overskud på 31.820' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved Altapay A/S der præsenterede et underskud på 68.406' DKK.
Christian har i alt siddet i bestyrelsen hos 19 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 2 måneder fra 2018 til i dag hos The Holding Co. A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.640' DKK (BASWARE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.681' DKK (MoneyFlow Group A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 119.189' DKK (21-5 DK46 P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -848' DKK (INNDEVELOP TECHNOLOGIES ApS (Nu: Holm Pedersen Teknik ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Sisse Fjelsted Rasmussen.