John Veje Olesen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET FALKEVEJ 2 (Direktør) |
Største overskud: | 36.948' DKK LINKA ENERGY A/S (2016-17) |
Største underskud: | -1.791.004' DKK BABCOCK & WILCOX VØLUND ApS (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 110.188' DKK KEN HYGIENE SYSTEMS A/S (2016-17) |
Største gæld: | 4.309.118' DKK BABCOCK & WILCOX VØLUND ApS (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 552 årsværk hos BABCOCK & WILCOX VØLUND ApS (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af BABCOCK & WILCOX A/S (12 år 6 måneder) |
Seed: 1863675004
Karrieren som leder begyndte den dag i 2004 ved EJENDOMSAKTIESELSKABET FALKEVEJ 2 i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde John Veje Olesen i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 16. marts 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. marts 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Future50 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (4)
-
Ejendomsselskabet Runetoften ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2024 -
Future50 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2017 -
EJENDOMMEN KASTANIEVEJ 18 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017 -
KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2017
Bestyrelsesposter (4)
-
Exodraft Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.05.2023 -
Linka Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2018 -
KEN STORKØKKEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2023 -
LINKA ENERGY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.09.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Ejendomsselskabet Runetoften ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024 -
KEN STORKØKKEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2023
Registreringsdato: 29.09.2023 -
EXODRAFT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
02.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
John Veje Olesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved LINKA ENERGY A/S der præsenterede et overskud på 36.948' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Linka Holding ApS der præsenterede et underskud på 42.877' DKK.
John har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2018 til i dag hos Linka Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.251' DKK (LINKA ENERGY A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 189.193' DKK (BABCOCK & WILCOX VØLUND ApS (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 107.327' DKK (KEN HYGIENE SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -259.286' DKK (BABCOCK & WILCOX VØLUND ApS (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Thomas Gaardbo.