Camilla Cassøe
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 2004 (20 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CASSØE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 62.975' DKK M. CASSØE HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -7.920' DKK M. CASSØE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 89.916' DKK M. CASSØE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 18.567' DKK CASSØE A/S (2022) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos CASSØE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CASSØE A/S (4 år 9 måneder) |
Seed: 1138608277
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 i CASSØE A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Camilla Cassøe i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2006.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 11.128' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. CASSØE HOLDING ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
TSVin ApS
Via M. CASSØE HOLDING ApS -
Bolig Rådhusgården Skanderborg ApS
Via M. CASSØE HOLDING ApS -
Living Concept House I ApS
Via M. CASSØE HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Lycas ApS
Via M. CASSØE HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
M. CASSØE HOLDING ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
CASSØE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2020
Registreringsdato: 01.12.2020 -
CASSØE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.02.2016
Registreringsdato: 24.02.2016
Blå bog (fortsat)
Camilla har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2004 - 31.03.2006
Bestyrelsesmedlem
14.05.2013 - 30.09.2013
Bestyrelsesmedlem
24.02.2016 - 01.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Camilla Cassøe er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M. CASSØE HOLDING ApS (40% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 79.694' DKK. Igennem holdingselskabet M. CASSØE HOLDING ApS har Camilla derfor også ejerandele i TSVin ApS (5-9.99%), Bolig Rådhusgården Skanderborg ApS (5-9.99%), Living Concept House I ApS (10-14.99%) & Ejendomsselskabet Lycas ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Camilla Cassøe, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Camilla Cassøe har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i CASSØE A/S der præsenterede et overskud på 13.713' DKK.
Camilla har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2016 til 2020 hos CASSØE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.128' DKK (CASSØE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 79.694' DKK (M. CASSØE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 24.075' DKK (CASSØE A/S).