Niels Ove Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2004 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOLMELUND HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 23.402' DKK 3C Cortex 1 ApS (2019) |
Største underskud: | -9.044' DKK AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 74.149' DKK 3C Cortex 1 ApS (2022) |
Største gæld: | 123.278' DKK AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S (2017-18) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLMELUND HOLDING ApS (20 år 9 måneder) |
Seed: 679612714
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2004 i HOLMELUND HOLDING ApS (tidligere VICH 7667 ApS) med titlen som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem. Niels Ove Jensen erhvervede virksomheden HOLMELUND HOLDING ApS d. 1. januar 2004. Niels har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem har Niels nu bestreddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 20 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 2.289' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOLMELUND HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
JLR HOLDING ApS
Via HOLMELUND HOLDING ApS -
AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S
Via JLR HOLDING ApS -
Bakkehusene A/S
Via AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S
Direktørposter (4)
-
HOLMELUND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.05.2004 -
AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2012 -
JLR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2014 -
Bakkehusene A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
HOLMELUND HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2013 -
AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.09.2013 -
Bakkehusene A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.11.2021
Ejendomme (3)
Tidslinje (16)
-
Bakkehusene A/S
Tilknyttet som direktørDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
Bakkehusene A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.11.2021
Registreringsdato: 02.11.2021 -
3C Cortex 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.04.2019
Registreringsdato: 08.04.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
02.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S -
Ejer
01.01.2004 - Stadig aktiv
Direktør
05.05.2004 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.03.2019 - 08.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.2004 - 28.02.2014
Reel ejer
05.05.2004 - Stadig aktiv
Direktør
28.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,21% -
Bestyrelsesmedlem
06.08.2012 - 09.04.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor 3C Cortex 1 ApS kunne offentliggøre et overskud på 23.402' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S kunne offentliggøre et underskud på 9.044' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Ib Nørager Rasmussen.