Majbritt Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 2. jul. 1999 (25 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAJBRITTS MX4 ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 19.111' DKK MIFA INVEST ApS (2021-22) |
Største underskud: | -7.922' DKK MX4 ApS (Nu: MIFA Gruppen ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 121.385' DKK MX4 ApS (Nu: MIFA Gruppen ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 155.561' DKK MX4 ApS (Nu: MIFA Gruppen ApS) (2015-16) |
Flest årsværk: | 116 årsværk hos MX4 ApS (Nu: MIFA Gruppen ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAJBRITTS MX4 ApS (25 år 2 måneder) |
Seed: 1799632761
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1999 ved MAJBRITTS MX4 ApS (tidligere KM 750 ApS) med titlen som Ejer og Direktør. Majbritt Kirkegaard erhvervede virksomheden MAJBRITTS MX4 ApS d. 2. juli 1999. Majbritt har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Direktør har Majbritt nu bestreddet i 25 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her 25 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2022-23 kunne vise et overskud på 1.693' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MAJBRITTS MX4 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (15)
-
MIFA Gruppen ApS
Via MAJBRITTS MX4 ApS -
VTI A/S
Via MIFA Gruppen ApS -
PLADSMANGEL ApS
Via MIFA Gruppen ApS -
ÆSSENS A/S
Via MIFA Gruppen ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S
Via MIFA Gruppen ApS -
CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II NR. 7 A/S -
Core German Residential II Mönchengladbach K/S
Via CORE GERMAN RESIDENTIAL II KOMMANDITAKTIESELSKAB -
CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3
Via MIFA Gruppen ApS -
CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB
Via CORE BOLIG IV INVESTORAKTIESELSKAB NR. 3 -
Core Bolig IV Alle Haven Holding ApS
Via CORE BOLIG IV KOMMANDITAKTIESELSKAB -
Core IV Alle Haven ApS
Via Core Bolig IV Alle Haven Holding ApS -
Selskabet af 01.05.24 ApS
Via MIFA Gruppen ApS -
VTI Machines ApS
Via MIFA Gruppen ApS -
MIFA 24 ApS
Via MIFA Gruppen ApS -
VestVin A/S
Via MIFA Gruppen ApS
Direktørposter (1)
-
MAJBRITTS MX4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
HOMEWORKS A/S (Nu: ÆSSENS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.12.2019
Registreringsdato: 11.12.2019 -
MIFA INVEST ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.12.2019
Registreringsdato: 06.12.2019 -
V. T. I. VINDERUP TRÆINDUSTRI A/S (Nu: VTI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017
Blå bog (fortsat)
Majbritt har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.07.1999 - Stadig aktiv
Direktør
07.04.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.08.2007 - 11.12.2019
Ejer
04.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via MIFA Gruppen ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2014 - 06.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.05.2014 - 04.12.2019
Direktør
12.09.2016 - 01.04.2017
Ejerandel: 19,5% -
Reel ejer
01.05.2000 - 04.12.2019
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MAJBRITTS MX4 ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.934' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MAJBRITTS MX4 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.297' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Majbritt' netværk er Flemming Nielsen.