Henrik Peter Stilund
Erhvervsaktiv siden: | 12. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NAGRO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 483.881' DKK DAVA AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S) (2022) |
Største underskud: | -142.295' DKK DAVA AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 3.671.240' DKK DAVA INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV INTERNATIONAL HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 402.917' DKK DAVA INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV INTERNATIONAL HOLDING A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos DAN GØDNING A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANFEDT A/S (12 år 7 måneder) |
Seed: 363418008
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2004 ved NAGRO A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Peter Stilund i 7 år 7 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2011.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 viste et overskud på 26.157' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 17. oktober 2020.
Direktørposter (4)
-
DV INTERNATIONAL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020 -
SCANFEDT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2012 -
DLA AGRO A.M.B.A.
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2012 -
DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.02.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
DAN GØDNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.09.2021 -
SCANFEDT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2017 -
DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.02.2020 -
SCANOLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
DAN Fertilizer A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.2021
Registreringsdato: 22.11.2021 -
DAN Fertilizer A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021 -
DAN GØDNING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.09.2021
Registreringsdato: 29.09.2021
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
29.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.09.2021 - 22.11.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.08.2016 - 24.02.2020
Direktør
25.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor DAVA AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S) landede et overskud på 483.881' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor DAVA AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S) landede et underskud på 142.295' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 324.144' DKK (DLA AGRO A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 78.650' DKK (DAVA AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV AGRAVIS INTERNATIONAL HOLDING A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.671.240' DKK (DAVA INTERNATIONAL HOLDING A/S (Nu: DV INTERNATIONAL HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 85.481' DKK (DAN GØDNING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Steen Bitsch.