Charlotte Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 23. apr. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | 3 WAY.DK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af KFUM SPEJDERNE I ESBJERGS EJENDOMSFOND (4 år 7 måneder) |
Seed: 1542960435
Det startede i 2004 ved 3 WAY.DK ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Charlotte Larsen i 1 år 6 måneder, før stoppet den 16. november 2005.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor øvrig telekommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. januar 2006.
Tidslinje (2)
-
3 WAY.DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 16.11.2005
Registreringsdato: 16.11.2005 -
3 WAY.DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2004
Registreringsdato: 23.04.2004
Blå bog (fortsat)
Charlotte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
17.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
23.04.2004 - 16.11.2005
Ejerandel: Intet ejerskab