Ulla Windeballe Povlsen
Erhvervsaktiv: | 7. jul. 2004 - 30. jun. 2022 |
Karrieren startede hos: | RENCO UDENDØRSSERVICE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.500' DKK RENCO EJENDOMME ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.100' DKK RENCO UDENDØRSSERVICE ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 3.776' DKK UWS HOLDING ApS (2023-24) |
Største gæld: | 4.810' DKK UWS HOLDING ApS (2017-18) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos UWP POVLSEN ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af RENCO UDENDØRSSERVICE ApS (20 år 2 måneder) |
Seed: 1681477265
Det startede i 2004 ved RENCO UDENDØRSSERVICE ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Ulla Windeballe Povlsen nu bestreddet i 20 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023-24 som viste et underskud på 334' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
UWS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RENCO UDENDØRSSERVICE ApS
Via UWS HOLDING ApS -
UWP POVLSEN ApS
Via UWS HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
RENCO UDENDØRSSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.07.2004 -
UWS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2006 -
UWP POVLSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2007
Bestyrelsesposter (1)
-
RENCO MURERSERVICE ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
RENCO EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.07.2024
Registreringsdato: 15.07.2024 -
RENCO MALERSERVICE ApS (Nu: Renco Rengøring og Vinduespolering ApS)
Fratrådt som direktørDato: 08.06.2020
Registreringsdato: 08.06.2020 -
RENCO MURERSERVICE ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.09.2014
Registreringsdato: 26.09.2014
Blå bog (fortsat)
Ulla har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
21.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.07.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
21.08.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
07.05.2012 - 15.07.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.09.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.01.2015 - 30.06.2022
Ejerandel: 50%
Ulla Windeballe Povlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn UWS HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 3.776' DKK. Gennem holdingselskabet UWS HOLDING ApS har Ulla derfor også andele i RENCO UDENDØRSSERVICE ApS (100%) og UWP POVLSEN ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Ulla Windeballe Povlsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor RENCO EJENDOMME ApS kunne fremvise et overskud på 2.500' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RENCO UDENDØRSSERVICE ApS kunne fremvise et underskud på 1.100' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 2.327' DKK (UWS HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 334' DKK (RENCO UDENDØRSSERVICE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 3.776' DKK (UWS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 592' DKK (UWP POVLSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Nicklas Bahrt Povlsen.