Henrik Iding
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2004 (20 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -8' DKK BOLIGBYTTER ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | -14' DKK BOLIGBYTTER ApS (2013-14) |
Største gæld: | 46' DKK BOLIGBYTTER ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOLIGBYTTER ApS (12 år) |
Seed: 1375165303
Karrieren som leder startede i 2004 hos EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henrik Iding i 2 år 6 måneder, før stoppet d. 28. september 2006.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden forsikring. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOLIGBYTTER ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BOLIGBYTTER.DK ApS
Via BOLIGBYTTER ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
BOLIGBYTTER ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2012
Registreringsdato: 10.09.2012 -
EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2006
Registreringsdato: 28.09.2006 -
EUROPÆISKE REJSEFORSIKRING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2004
Registreringsdato: 12.03.2004
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
10.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
12.03.2004 - 28.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Schultz Jørgensen.