Peter Bersang
Erhvervsaktiv siden: | 10. maj 2004 (20 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET AF 31.10 2007 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 55.850' DKK Egedal Holding A8.1 og A8.2 ApS (Nu: Byggeselskab E Holding I-II ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -171.973' DKK Reami Drift ApS (Nu: RD 2021 ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 309.545' DKK TSG Group A/S (2021-22) |
Største gæld: | 395.149' DKK TSG Group A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos DKT Byg A/S (Nu: Selskabet af 1/2 2019 ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af PK HOLDING 2004 ApS (9 år) |
Seed: 570741727
Det begyndte for alvor dengang i 2004 hos AKTIESELSKABET AF 31.10 2007 (tidligere DALBY HANSEN EL & VVS A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Peter Bersang i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 26. september 2011.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden bygningsinstallationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Selskabet af 1/2 2019 ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
PBK Invest ApS
Ejerandel: 100% -
Egedal Living II ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Indirekte ejede Selskaber (30)
-
2E Group Komplementar ApS
Via PBK Invest ApS -
TSG Group Ejendomme P/S
Via 2E Group Komplementar ApS -
KOMPLEMENTARSELSKABET BEDDINGEN ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Marine One Tower P/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET BEDDINGEN ApS -
2E Down Town Vejgaard ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Projekt Egedal By A/S UNDER KONKURS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Selskabet af 27. september 2018 K/S UNDER KONKURS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Rimmensgade Frederikshavn ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
K/S Byggeselskab TEBA UNDER KONKURS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
TEBA Holding I-II ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Byggeselskab Parkvejens Oase K/S
Via TSG Group Ejendomme P/S -
K/S Byggeselskabet Jyllinge
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Petersborg Oase I ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Vesterbro Properties, Aalborg ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Byggeselskab KPG 8 Holding ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Byggeselskab KPG 8 ApS
Via Byggeselskab KPG 8 Holding ApS -
Egedal Living Wellness ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Egedal Living I ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Egedal City Parkering ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Yard Holding ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
The Yard Tower ApS
Via Yard Holding ApS -
Komplementarselskabet Byggeselskab TEBA ApS UNDER KONKURS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Komplementarselskabet af 10. juli 2023 ApS UNDER KONKURS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Komplementarselskabet Byggeselskab Parkvejens Oase ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Komplementarselskabet Byggeselskabet Jyllinge ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Egedal Living Holding ApS
Via TSG Group Ejendomme P/S -
Down Town Invest Aalborg ApS
Via PBK Invest ApS -
Byggeselskab KPG 10 ApS
Via Egedal Living II ApS -
K/S Green Garden - Brøndby
Via Egedal Living II ApS -
Komplementarselskabet Green Garden Brøndby ApS
Via Egedal Living II ApS
Direktørposter (3)
-
TSG Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.04.2024 -
PBK Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.09.2021 -
TSG Group Ejendomme P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024
Bestyrelsesposter (6)
-
TSG Projekt I A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2020 -
TSG Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.04.2024 -
KOMPLEMENTARSELSKABET BEDDINGEN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2020 -
Marine One Tower P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2020 -
TSG Group Ejendomme P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2021 -
Down Town Invest Aalborg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.03.2023
Tidslinje (117)
-
Projekt Egedal By A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Komplementarselskabet Byggeselskab TEBA ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
Dato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024
Navnehistorik (2)
-
12.04.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 11.04.2024
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Reel ejer
30.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Bestyrelsesmedlem
17.03.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20%
Peter Bersang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PBK Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 824' DKK. Igennem sit holdingselskab PBK Invest ApS har Peter dermed også ejerandele i 2E Group Komplementar ApS (10-14.99%), TSG Group Ejendomme P/S (10-14.99%) samt Down Town Invest Aalborg ApS (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Bersang, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Egedal Holding A8.1 og A8.2 ApS (Nu: Byggeselskab E Holding I-II ApS) fremviste et overskud på 55.850' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Reami Drift ApS (Nu: RD 2021 ApS) fremviste et underskud på 171.973' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 55.850' DKK (Egedal Holding A8.1 og A8.2 ApS (Nu: Byggeselskab E Holding I-II ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 142.495' DKK (TSG Group A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 176.256' DKK (TSG Group A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -46.028' DKK (Byggeselskab KPG 10 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Jesper Skovsgaard.