Henrik Ingeman Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSSELSKABET LOVVEJ ApS (Direktør) |
Største overskud: | 133.826' DKK ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2023) |
Største underskud: | -9.372' DKK ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2018) |
Største egenkapital: | 504.210' DKK ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2023) |
Største gæld: | 975.190' DKK ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 626 årsværk hos ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENEMÆRKE & PETERSEN A/S (2 år 10 måneder) |
Seed: 486767159
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 ved EJENDOMSSELSKABET LOVVEJ ApS som Direktør. Rollen som Direktør havde Henrik Ingeman Nielsen i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 21. august 2009.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. december 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.11.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
ENEMÆRKE & PETERSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2021
Registreringsdato: 04.11.2021 -
ROSKILDE BANK A/S (Nu: FS FINANS A/S) (Personlig suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.09.2010
Registreringsdato: 27.09.2010 -
EJENDOMSSELSKABET LOVVEJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2009
Registreringsdato: 21.08.2009
Blå bog (fortsat)
Henrik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2008 - 27.09.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.02.2008 - 21.08.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Ingeman Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved ENEMÆRKE & PETERSEN A/S der præsenterede et overskud på 133.826' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 10 måneder fra 2021 til i dag hos ENEMÆRKE & PETERSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Troels Aggersbo.