Bjarke Østergaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.890' DKK BJARKE P. HOLDING ApS (Nu: Bjarke P. Holding ApS) (2018-19) |
Største underskud: | -58.484' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 50.299' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2021-22) |
Største gæld: | 56.221' DKK TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Bjarke P. Holding ApS (15 år 7 måneder) |
Seed: 972569036
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2008 i TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Bjarke Østergaard Pedersen i 1 år 6 måneder, inden stoppet d. 18. september 2009.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et underskud på 58.484' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjarke P. Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Top-Line Holding ApS
Via Bjarke P. Holding ApS -
TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S
Via Top-Line Holding ApS -
troels denmark A/S
Via TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S -
A2B Sofactory A/S
Via TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S -
Minding A/S Conscious living
Via TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S
Direktørposter (2)
-
Bjarke P. Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.01.2009 -
Top-Line Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2021 -
A2B Sofactory A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2021 -
troels denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.09.2021 -
Minding A/S Conscious living
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.12.2019
Tidslinje (41)
-
Ejendomsselskabet Jupitervej 16C ApS (Nu: Danwind Properties ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
ABC HOLDING A/S (Nu: DFGIPR A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023 -
ABC-REOLER AULUM A/S (Nu: Ejendomsselskabet Industrivej 4 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.07.2023
Registreringsdato: 27.07.2023
Blå bog (fortsat)
Bjarke har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
28.01.2009 - Stadig aktiv
Ejer
18.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.04.2023 - 30.07.2024
Direktør
28.04.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 67% -
Bestyrelsesmedlem
29.02.2008 - 18.09.2009
Reel ejer
12.01.2015 - 16.10.2018
Reel ejer
17.10.2018 - 27.04.2023
Direktør
10.09.2021 - 10.06.2022
Bestyrelsesmedlem
10.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.04.2023 - 30.07.2024
Reel ejer
31.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 59,59% -
Bestyrelsesmedlem
19.07.2021 - 05.09.2023
Reel ejer
25.01.2022 - 25.07.2023
Reel ejer
26.07.2023 - 01.09.2023
Ejerandel: 58,41% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
08.01.2022 - 27.07.2023
Ejerandel: 28,95%
Bjarke Østergaard Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bjarke P. Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.522' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Top-Line Holding ApS (67%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Bjarke Østergaard Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Bjarke Østergaard Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S der præsenterede et overskud på 12.869' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i TOP-LINE MØBELPRODUKTION MØLDRUP A/S der præsenterede et underskud på 58.484' DKK.
Bjarke har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 9 måneder fra 2019 til i dag hos Minding A/S Conscious living.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 28.629' DKK (Danish Furniture Group ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 7.833' DKK (ABC-Reoler A/S (Nu: ByAulum A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 334' DKK (ABC HOLDING A/S (Nu: DFGIPR A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Bjarke' netværk er Svend Østergaard Pedersen.