Mikkel Harboe Bang Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | HK Ejendomsadministration A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.189' DKK ROLF BENZ NORDIC A/S (Nu: HK Ejendomsadministration A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -1.653' DKK DOKK 16 A/S (Nu: BSR 2023 A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.112' DKK HK Investments ApS (2023) |
Største gæld: | 7.572' DKK DOKK 16 A/S (Nu: BSR 2023 A/S) (2020-21) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos DOKK 16 A/S (Nu: BSR 2023 A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HK Ejendomsadministration A/S (12 år) |
Seed: 1683626354
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2012 ved HK Ejendomsadministration A/S (tidligere ROLF BENZ NORDIC A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Mikkel Harboe Bang Kristensen nu besiddet i 12 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen møbelforretninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.189' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Dalgården Stald, Skov og Agro
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HK Capital ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HK Investments ApS
Via HK Capital ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
HK Ejendomsadministration A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
HK Capital ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023 -
DOKK 16 A/S (Nu: BSR 2023 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023 -
DOKK 16 A/S (Nu: BSR 2023 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Stifter og Ejer
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
14.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - 14.03.2023
Bestyrelsesmedlem
15.03.2023 - 30.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Mikkel Harboe Bang Kristensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HK Capital ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem sit holdingselskab HK Capital ApS har Mikkel dermed også ejerandele i HK Investments ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Mikkel Harboe Bang Kristensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor HK Capital ApS fremviste et underskud på 5' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.189' DKK (ROLF BENZ NORDIC A/S (Nu: HK Ejendomsadministration A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28' DKK (HK Investments ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.112' DKK (HK Investments ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (HK Capital ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Poul-erik Alexander Kristensen.