Chris Høiriis-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. nov. 2003 (20 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AFVIKLINGSSELSKABET AF 17. DECEMBER 2007 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 50.667' DKK CM HOLDING, KØBENHAVN ApS (2021-22) |
Største underskud: | -6.477' DKK CHAO COPENHAGEN ApS (Nu: AndLight ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 56.537' DKK CM HOLDING, KØBENHAVN ApS (2021-22) |
Største gæld: | 35.672' DKK CHAO COPENHAGEN ApS (Nu: AndLight ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos CHAO COPENHAGEN ApS (Nu: AndLight ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CM HOLDING, KØBENHAVN ApS (20 år) |
Seed: 967626818
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2003 i AFVIKLINGSSELSKABET AF 17. DECEMBER 2007 ApS (tidligere COPENHAGEN-CONSULT ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Chris Høiriis-Andersen i 4 år 2 måneder, inden stoppet d. 14. januar 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CM HOLDING, KØBENHAVN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
MADE BY HAND ApS
Via CM HOLDING, KØBENHAVN ApS -
TWO CRANES APS
Via CM HOLDING, KØBENHAVN ApS -
Seize Capital ApS
Via CM HOLDING, KØBENHAVN ApS -
Padellife ApS
Via Seize Capital ApS -
Copenhagen Colors Organics ApS
Via Seize Capital ApS
Direktørposter (3)
-
Seize Capital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2021 -
MADE BY HAND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2012 -
CM HOLDING, KØBENHAVN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
Padellife ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
MyRoom ApS (Nu: lumenli ApS)
Fratrådt som direktørDato: 12.01.2023
Registreringsdato: 12.01.2023 -
H+H Kirstinehøj ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.08.2022
Registreringsdato: 26.08.2022
Blå bog (fortsat)
Chris har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
04.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
15.11.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter, Direktør og Ejer
22.09.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.05.2021 - 30.06.2024
Ejer
19.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Seize Capital ApS -
Direktør
13.05.2016 - 12.01.2023
Reel ejer
23.05.2016 - 01.07.2018
Reel ejer
02.07.2018 - 30.06.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 02.05.2022
Ejerandel: 75%
Chris Høiriis-Andersen er desuden indehaver af holdingselskabet Seize Capital ApS (50% ejerskab). Gennem holdingselskabet Seize Capital ApS ejes der også andele i Padellife ApS (25-33.33%) & Copenhagen Colors Organics ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Chris Høiriis-Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor CM HOLDING, KØBENHAVN ApS fremviste et overskud på 50.667' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor CM HOLDING, KØBENHAVN ApS fremviste et underskud på 5.624' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.477' DKK (CHAO COPENHAGEN ApS (Nu: AndLight ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.200' DKK (CHAO COPENHAGEN ApS (Nu: AndLight ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 257' DKK (Padellife ApS).
En af de forbindelser som går igen i Chris' netværk er Gustav Gade Engholm Lauritzen.