Palle Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CANNOCK KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 76.349' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2021) |
Største underskud: | -10.569' DKK ELIZABETH ARDEN (DENMARK) ApS (2022) |
Største egenkapital: | 169.067' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2023) |
Største gæld: | 310.797' DKK SÆTHER NORDIC A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S CANNOCK (11 år 1 måned) |
Seed: 969939751
Det startede for alvor en dag i 2008 ved CANNOCK KOMPLEMENTAR ApS med titlen som Ejer. Palle Pedersen købte en part af virksomheden d. 1. august 2008 og fik dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Palle af: Jesper Møller Petersen, Per Holm Knudsen og Mogens Norre Christensen. Rollen som Ejer bestred Palle i 11 år 1 måned, før stoppet den 6. september 2019.
Virksomheden opererede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2018 kunne vise et overskud på 15' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. september 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PP Holding 2019 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SÆTHER NORDIC A/S
Via PP Holding 2019 ApS -
E. SÆTHER A/S
Via SÆTHER NORDIC A/S
Direktørposter (2)
-
PP Holding 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2019 -
SÆTHER NORDIC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
E. SÆTHER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
E. SÆTHER A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
E. SÆTHER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
E. SÆTHER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2022
Registreringsdato: 31.03.2022
Blå bog (fortsat)
Palle har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.01.2020 - 23.11.2021
Reel ejer
01.07.2020 - 30.03.2023
Bestyrelsesmedlem
24.11.2021 - 31.03.2022
Direktør
24.11.2021 - 01.04.2022
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Direktør
01.01.2019 - 01.09.2019
Direktør
02.09.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2020 - 30.03.2023
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,5% -
Ejer
01.08.2008 - 17.09.2019
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
01.08.2008 - 06.09.2019
Ejerandel: 15-19.99%
Palle Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PP Holding 2019 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29.811' DKK. Igennem holdingselskabet PP Holding 2019 ApS har Palle derfor også ejerandele i SÆTHER NORDIC A/S (25-33.33%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Palle Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor SÆTHER NORDIC A/S kunne offentliggøre et overskud på 76.349' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor BEAUTYGE DENMARK A/S kunne offentliggøre et underskud på 5.106' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 30.700' DKK (SÆTHER NORDIC A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 169.067' DKK (SÆTHER NORDIC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.933' DKK (ELIZABETH ARDEN (DENMARK) ApS).
En af de forbindelser som går igen i Palle' netværk er Daniel Dornhoff Cordsen.