Holger Carsten Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | BMI Group Danmark ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.111.451' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2023) |
Største underskud: | -999.143' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 3.870.493' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2018) |
Største gæld: | 2.674.881' DKK ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 332 årsværk hos JUNCKERS HOLDING A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af HCH CONSULT ApS (15 år 6 måneder) |
Seed: 394182710
Det hele startede i 2004 ved BMI Group Danmark ApS (tidligere ICOPAL A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Holger Carsten Hansen i 3 år, før stoppet den 13. september 2007.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 339.763' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
HCH INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Sophie Riis Hansen Holding ApS
Ejerandel: 0% -
Anna Riis Hansen Holding ApS
Ejerandel: 0% -
Mathilde Riis Hansen Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (20)
-
HCH CONSULT ApS
Via Sophie Riis Hansen Holding ApS -
AH Wood Invest ApS
Via HCH CONSULT ApS -
Nordic Wood Industries A/S
Via AH Wood Invest ApS -
LILLEHEDEN A/S
Via Nordic Wood Industries A/S -
TIMBUY A/S
Via LILLEHEDEN A/S -
HIRTSHALS EJENDOMSSELSKAB ApS
Via LILLEHEDEN A/S -
PALSGAARD SPÆR A/S
Via Nordic Wood Industries A/S -
JYSK SPÆRFABRIK A/S
Via PALSGAARD SPÆR A/S -
JYSK TRÆELEMENT ApS
Via JYSK SPÆRFABRIK A/S -
RINGSTED SPÆRFABRIK A/S
Via PALSGAARD SPÆR A/S -
HAMPEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Via PALSGAARD SPÆR A/S -
KLIPLEV EJENDOMSSELSKAB ApS
Via PALSGAARD SPÆR A/S -
Roust Element A/S
Via Nordic Wood Industries A/S -
Papirisolering Holding ApS
Via Nordic Wood Industries A/S -
Nviro A/S
Via Papirisolering Holding ApS -
Isonem ApS
Via Nviro A/S -
NW Mgt 1 ApS
Via Nordic Wood Industries A/S -
Scandi Byg A/S
Via Nordic Wood Industries A/S -
Løgstør Ejendomsselskab ApS
Via Scandi Byg A/S -
NW Mgt. 2 ApS
Via AH Wood Invest ApSNyt selskab
Direktørposter (9)
-
Papirisolering Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2023 -
NW Mgt. 2 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2024 -
Mathilde Riis Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2020 -
NW Mgt 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2021 -
AH Wood Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2021 -
HCH CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.02.2009 -
HCH INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2014 -
Anna Riis Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2020 -
Sophie Riis Hansen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.03.2020
Bestyrelsesposter (7)
-
Papirisolering Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.04.2024 -
Nordic Wood Industries A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2021 -
Nviro A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.04.2021 -
PALSGAARD SPÆR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2016 -
Isonem ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.01.2023 -
Roust Element A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.09.2020 -
Scandi Byg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2022
Tidslinje (103)
-
NW Mgt. 2 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
Papirisolering Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2024
Registreringsdato: 22.04.2024 -
Nordic Wood Industries A/S
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Holger har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Nordic Wood Industries A/S -
Direktør
16.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Nordic Wood Industries A/S -
Reel ejer og Direktør
31.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0,5% -
Bestyrelsesmedlem
09.04.2021 - Stadig aktiv
Ejer
08.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% Via Papirisolering Holding ApS -
Direktør og Ejer
19.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 1%
Holger Carsten Hansen er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Sophie Riis Hansen Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.174' DKK.
• Mathilde Riis Hansen Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.174' DKK.
• Anna Riis Hansen Holding ApS (ejer lige nu 1%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 10.174' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet AH Wood Invest ApS (0,5%), som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Holger Carsten Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Holger Carsten Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved F. JUNCKERS INDUSTRIER A/S der præsenterede et overskud på 114.367' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved HCB INVEST ApS der præsenterede et underskud på 45.384' DKK.
Holger har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 21 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 3 måneder fra 2010 til 2022 hos CHLOPETHAN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.111.451' DKK (ICOPAL A/S (Nu: ICOPAL ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 20.027' DKK (TÅSINGE EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: Taasinge Elementer A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.404.083' DKK (ICOPAL A/S (Nu: BMI Group Danmark ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26.904' DKK (Nordic Build A/S).
En af de forbindelser som går igen i Holger' netværk er Anna Riis Hansen.