Søren Blach
Erhvervsaktiv siden: | 23. jul. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 1. juli 2004 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.978' DKK BLACH & MØLLER GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2004 A/S) (2014) |
Største underskud: | -7.896' DKK SBL HOLDING, AUNING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 16.119' DKK SBLJML HOLDING, HORNSLET ApS (Nu: BMG HOLDING ApS) (2017) |
Største gæld: | 94.384' DKK BLACH & MØLLER GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2004 A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos BLACH & MØLLER GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2004 A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Selskabet af 1. juli 2004 A/S (15 år 3 måneder) |
Seed: 802692859
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2004 ved Selskabet af 1. juli 2004 A/S (tidligere BLACH & MØLLER GRUPPEN ApS) med titlen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Direktør bestred Søren Blach i 14 år 6 måneder, før stoppet den 29. januar 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 kunne vise et overskud på 2.978' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. januar 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SBL HOLDING, AUNING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
SBL HOLDING, AUNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.01.2010 -
Scan-trader ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2019
Tidslinje (15)
-
Scan-trader ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2019
Registreringsdato: 22.11.2019 -
NitroNord ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.02.2019
Registreringsdato: 04.02.2019 -
SBLJML HOLDING, HORNSLET ApS (Nu: BMG HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
22.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.07.2009 - Stadig aktiv
Direktør
22.01.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.06.2009 - 01.02.2019
Reel ejer
31.07.2009 - 08.12.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
24.10.2017 - 29.11.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
23.07.2004 - 29.01.2019
Bestyrelsesmedlem
09.11.2006 - 29.01.2019
Reel ejer
02.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Søren Blach er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SBL HOLDING, AUNING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 181' DKK. Igennem holdingselskabet SBL HOLDING, AUNING ApS har Søren derfor også ejerandele i og .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Blach, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor BLACH & MØLLER GRUPPEN ApS (Nu: Selskabet af 1. juli 2004 A/S) kunne offentliggøre et overskud på 2.978' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SBL HOLDING, AUNING ApS kunne offentliggøre et underskud på 7.896' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 868' DKK (Scan-trader ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (SBL HOLDING, AUNING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.813' DKK (Scan-trader ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 181' DKK (SBL HOLDING, AUNING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jens Møller Lund.