Ingrid Marie-Louise Lemgart
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2007 (17 år) |
Karrieren startede hos: | HELMER CHRISTIANSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.201' DKK HELMER CHRISTIANSEN A/S (2019-20) |
Største underskud: | -596' DKK HELMER CHRISTIANSEN A/S (2015-16) |
Største egenkapital: | 13.007' DKK TECHEN & CHRISTIANSEN HOLDING A/S (2016-17) |
Største gæld: | 11.571' DKK HELMER CHRISTIANSEN A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 37 årsværk hos HELMER CHRISTIANSEN A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af CHARLOTTE TECHEN LEMGART ApS (13 år 8 måneder) |
Seed: 1849069400
Erhvervskarrieren startede i 2007 i HELMER CHRISTIANSEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Ingrid Marie-Louise Lemgart i , før fratrædelsen d. 10. september 2007.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 som viste et overskud på 786' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHARLOTTE TECHEN LEMGART ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
CHARLOTTE TECHEN LEMGART ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
HELMER CHRISTIANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.08.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
TECHEN & CHRISTIANSEN HOLDING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2018
Registreringsdato: 19.06.2018 -
CHARLOTTE TECHEN LEMGART ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015 -
TECHEN & CHRISTIANSEN HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2012
Registreringsdato: 06.08.2012
Blå bog (fortsat)
Ingrid har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.01.2011 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2007 - 10.09.2007
Bestyrelsesmedlem
06.08.2012 - 19.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2007 - 15.03.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.09.2007 - 26.05.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2007 - 16.02.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Ingrid Marie-Louise Lemgart har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i HELMER CHRISTIANSEN A/S der præsenterede et overskud på 3.201' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem i HELMER CHRISTIANSEN A/S der præsenterede et underskud på 596' DKK.
Ingrid har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 12 år 1 måned fra 2012 til i dag hos HELMER CHRISTIANSEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Ingrid' netværk er Niels Peter Techen Nielsen.