Anne Lindholt Kornvig
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2008 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 36.660' DKK STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS (2021-22) |
Største underskud: | -72' DKK KORNVIG HOLDING ApS (2018) |
Største egenkapital: | 97.188' DKK STEEN GINNERUP HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 102.571' DKK STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS (15 år 9 måneder) |
Seed: 1008100967
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2008 hos STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Anne Lindholt Kornvig nu besiddet i 15 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 20.780' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KORNVIG HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
SIKAIN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Via SIKAIN HOLDING ApS -
STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
BMP Invest ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
BiomassProtein ApS
Via BMP Invest ApS -
EX Invest ApS
Via STEEN GINNERUP HOLDING ApS -
EXCELLENT-HUSE ApS
Via EX Invest ApS
Direktørposter (1)
-
SIKAIN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.06.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.10.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
STEEN GINNERUP HOLDING ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2016
Registreringsdato: 31.10.2016 -
STEEN GINNERUP HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2016
Registreringsdato: 30.10.2016 -
SIKAIN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.06.2014
Registreringsdato: 02.06.2014
Blå bog (fortsat)
Anne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
02.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
04.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
05.11.2013 - 30.10.2016
Reel ejer
02.06.2014 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2014 - 02.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Lindholt Kornvig er desuden ejer af holdingselskabet STEEN GINNERUP HOLDING ApS (ejer pt. 30%). Gennem holdingselskabet STEEN GINNERUP HOLDING ApS ejes der også andele i STEEN GINNERUP EJENDOMME ApS (100%), BMP Invest ApS (25-33.33%) samt EX Invest ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Anne Lindholt Kornvig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SIKAIN HOLDING ApS landede et overskud på 7.378' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KORNVIG HOLDING ApS landede et underskud på 72' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Mads Vestergaard Ginnerup.