Birgitte Henning Clausen
Erhvervsaktiv: | 16. sep. 2004 - 5. dec. 2023 |
Karrieren startede hos: | HELBYG HELSINGØR BYGGEENTREPRISE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.612' DKK HRJ SERVICE A/S (2017-18) |
Største underskud: | -18.230' DKK HRJ SERVICE A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.494' DKK HRJ SERVICE A/S (2017-18) |
Største gæld: | 33.435' DKK HRJ SERVICE A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 85 årsværk hos HRJ SERVICE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HELBYG HELSINGØR BYGGEENTREPRISE A/S (8 år 2 måneder) |
Seed: 2117672432
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Birgitte Henning Clausen. Første gang Birgitte var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2004 ved HELBYG HELSINGØR BYGGEENTREPRISE A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Birgitte Henning Clausen i 8 år 2 måneder, før fratrædelsen den 6. december 2012.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 6. december 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HRJ SERVICE A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 05.12.2023
Registreringsdato: 05.12.2023 -
HRJ SERVICE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.09.2020
Registreringsdato: 14.09.2020 -
HRJ SERVICE A/S (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.07.2016
Registreringsdato: 15.07.2016
Blå bog (fortsat)
Birgitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 15 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
15.07.2016 - 05.12.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2004 - 06.12.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Birgitte Henning Clausen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem ved HRJ SERVICE A/S der præsenterede et overskud på 3.612' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem ved HRJ SERVICE A/S der præsenterede et underskud på 18.230' DKK.
Birgitte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 2 måneder fra 2004 til 2012 hos HELBYG HELSINGØR BYGGEENTREPRISE A/S.
En af de forbindelser som går igen i Birgitte' netværk er Anders Weise Carstensen.