Erik Høj
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2004 (20 år) |
Karrieren startede hos: | BERG FURNITURE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 276.913' DKK DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -144.596' DKK DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S) (2022-23) |
Største egenkapital: | 718.687' DKK DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S) (2019-20) |
Største gæld: | 603.108' DKK DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 279 årsværk hos DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BERG FURNITURE A/S (20 år) |
Seed: 833648785
Erhvervskarrieren startede i 2004 ved BERG FURNITURE A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Erik Høj nu bestreddet i 20 år, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af andre møbler. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 457' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTAR OTTO-HAHN STRASSE ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
SLP58 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S OTTO-HAHN STRASSE
Via KOMPLEMENTAR OTTO-HAHN STRASSE ApS -
Designa Kitchen Group A/S
Via SLP58 Holding ApS -
Designa A/S
Via Designa Kitchen Group A/S -
Designa Retail ApS
Via Designa Kitchen Group A/S -
Designa Køkken Kjellerup ApS
Via Designa Retail ApS
Direktørposter (4)
-
Designa Kitchen Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2018 -
Designa Retail ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.09.2020 -
Designa Køkken Kjellerup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020 -
SLP58 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
BERG FURNITURE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.09.2004 -
Designa Køkken Kjellerup ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2020 -
AXEL MÅNSSON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.06.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (69)
-
VVP6 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Herning Køkkenbutik ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Herning Køkkenbutik ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024
Blå bog (fortsat)
Erik har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
25.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Designa Kitchen Group A/S -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Designa Retail ApS -
Direktør
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejer
07.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via SLP58 Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
19.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Erik Høj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SLP58 Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.630' DKK. Gennem holdingselskabet SLP58 Holding ApS har Erik derfor også andele i Designa Kitchen Group A/S (10-14.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Erik Høj, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Erik Høj har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved AXEL MÅNSSON A/S der præsenterede et overskud på 8.083' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Newco Drift A/S (Nu: Selskabet af 11.12.2023 A/S) der præsenterede et underskud på 29.034' DKK.
Erik har i alt siddet i bestyrelsen hos 21 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år fra 2004 til i dag hos BERG FURNITURE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.083' DKK (AXEL MÅNSSON A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 144.596' DKK (DANSK COOKIE INDUSTRI A/S (Nu: KELSEN GROUP A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 291.687' DKK (BISCA A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -17.307' DKK (TURNAVISUAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Per Asmund Christensen.