Morten Henrik Engelstoft
Erhvervsaktiv siden: | 21. maj 2008 (16 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.373.908' DKK SVITZER A/S (2020) |
Største underskud: | -992.890' DKK MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S (2018) |
Største egenkapital: | 9.525.536' DKK SVITZER A/S (2022) |
Største gæld: | 6.847.450' DKK SVITZER A/S (2019) |
Flest årsværk: | 115 årsværk hos MAERSK TRAINING A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SVITZER A/S (6 år 5 måneder) |
Seed: 892520038
Det hele begyndte den dag i 2008 hos MAERSK CONTAINER INDUSTRY A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Morten Henrik Engelstoft i 3 år 7 måneder, inden stoppet den 13. januar 2012.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 149.848' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
MAERSK SUPPLY SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2023 -
Svitzer Group A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2024 -
Maersk Supply Service Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.05.2023
Tidslinje (31)
-
SVITZER A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
Svitzer Group A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2024
Registreringsdato: 26.04.2024 -
SVITZER A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.01.2014 - 15.06.2020
Bestyrelsesmedlem
08.02.2024 - 26.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.2017 - 30.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2020 - 22.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Henrik Engelstoft har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos SVITZER A/S der præsenterede et overskud på 1.373.908' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos SVITZER A/S der præsenterede et underskud på 199.303' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 5 måneder fra 2014 til 2020 hos SVITZER A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.046.000' DKK (SVITZER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.379.000' DKK (SVITZER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11.689' DKK (DAMCO A/S).