Morten Slotved
Erhvervsaktiv siden: | 17. dec. 2003 (20 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER (Ejer) |
Største overskud: | 258.014' DKK IBM DANMARK A/S (Nu: IBM DANMARK ApS) (2022) |
Største underskud: | -933.662' DKK IBM DANMARK A/S (Nu: IBM DANMARK ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 10.978.772' DKK NOVAFOS Holding A/S (2022) |
Største gæld: | 6.392.490' DKK IBM DANMARK A/S (Nu: IBM DANMARK ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1.708 årsværk hos IBM DANMARK A/S (Nu: IBM DANMARK ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S DANSKE STORBUTIKKER (20 år 9 måneder) |
Seed: 1168751469
Det begyndte den dag i 2003 ved ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER i hvervet som Ejer og Direktør. Morten Slotved købte sig ind i virksomheden den 17. december 2003 og havde en ejerandel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Morten af: Kim Sejr og Johan Hungeberg Pedersen. Rollen som Ejer og Direktør har Morten nu besiddet i 20 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 20 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S DANSKE STORBUTIKKER
Via ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER
Repræsentant (1)
-
Team Hørsholm
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.01.2023
Bestyrelsesposter (20)
-
K/S DANSKE STORBUTIKKER
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.04.2004 -
Novafos Vand Sjælsø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
NOVAFOS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Rudersdal A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2019 -
NOVAFOS Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
NOVAFOS VAND HØRSHOLM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Gladsaxe A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Frederikssund A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Hørsholm A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2019 -
Novafos Spildevand Gladsaxe A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Egedal A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Allerød A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Rudersdal A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Gentofte A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Gentofte A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
KOMBIT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2022 -
Novafos Spildevand Egedal A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Spildevand Furesø A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
Novafos Vand Frederikssund A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2018 -
HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 28.12.2011
Ejendomme (1)
Tidslinje (47)
-
DANSK RESTPRODUKTHÅNDTERING A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2023
Registreringsdato: 11.05.2023 -
Team Hørsholm
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
KOMBIT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
17.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Slotved har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved HMN GASHANDEL A/S (Nu: HMN Naturgas A/S) der præsenterede et overskud på 166.100' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved KOMBIT A/S der præsenterede et underskud på 178.248' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 31 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 20 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 4 måneder fra 2004 til i dag hos K/S DANSKE STORBUTIKKER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.432' DKK (IBM DANMARK A/S (Nu: IBM DANMARK ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 178.248' DKK (KOMBIT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 10.872.094' DKK (NOVAFOS Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 133' DKK (ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE STORBUTIKKER).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Carsten Nystrup.