Mads Klæstrup Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 7. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | FONDEN DANWATCH (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.009' DKK FONDEN DANWATCH (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 4.689' DKK FONDEN DANWATCH (2022) |
Største gæld: | 2.346' DKK FONDEN DANWATCH (2016) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FONDEN DANWATCH (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Hesse-Ragles Fond til Sociale og uddannelsesmæssige formål (6 år 10 måneder) |
Seed: 1214556008
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2009 i FONDEN DANWATCH med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Klæstrup Kristensen i 5 måneder, før fratrædelsen d. 8. februar 2010.
I dag arbejder virksomheden med udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første regnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
FONDEN DANWATCH (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.03.2016
Registreringsdato: 04.03.2016 -
FONDEN DANWATCH (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2013
Registreringsdato: 16.05.2013 -
FONDEN DANWATCH (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2010
Registreringsdato: 08.02.2010
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.09.2009 - 08.02.2010
Bestyrelsesmedlem
16.05.2013 - 04.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Klæstrup Kristensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i FONDEN DANWATCH der præsenterede et overskud på 1.009' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 9 måneder fra 2013 til 2016 hos FONDEN DANWATCH.