Jelva Nørgaard Schnoor
Erhvervsaktiv siden: | 3. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SL Management ApS (Direktør) |
Største overskud: | 3.313' DKK BEGRAVELSE DANMARK A/S (2022) |
Største underskud: | -5.755' DKK BEGRAVELSE DANMARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 22.366' DKK BEGRAVELSE DANMARK A/S (2014) |
Største gæld: | 28.198' DKK BEGRAVELSE DANMARK A/S (2023) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos BEGRAVELSE DANMARK A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af SL Management ApS (20 år 1 måned) |
Seed: 232255530
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos SL Management ApS (tidligere ENERGIFORSYNING DANMARK ApS) med titlen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør har Jelva Nørgaard Schnoor nu bestreddet i 20 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 227' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schnoor Larsen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SL Management ApS
Via Schnoor Larsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Schnoor Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.05.2018 -
SL Management ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2004
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
BEGRAVELSE DANMARK A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
BEGRAVELSE DANMARK A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.01.2021
Registreringsdato: 01.01.2021 -
Schnoor Larsen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.05.2018
Registreringsdato: 18.05.2018
Blå bog (fortsat)
Jelva har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
18.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
03.08.2004 - Stadig aktiv
Reel ejer
18.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.01.2021 - 02.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2012 - 02.07.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Jelva Nørgaard Schnoor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Schnoor Larsen Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 51' DKK. Igennem holdingselskabet Schnoor Larsen Holding ApS har Jelva derfor også ejerandele i SL Management ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Jelva Nørgaard Schnoor, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BEGRAVELSE DANMARK A/S kunne offentliggøre et overskud på 3.313' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor BEGRAVELSE DANMARK A/S kunne offentliggøre et underskud på 5.755' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 227' DKK (SCHNOOR-LARSEN ApS (Nu: SL Management ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.755' DKK (BEGRAVELSE DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.601' DKK (BEGRAVELSE DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 11' DKK (SCHNOOR-LARSEN ApS (Nu: SL Management ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jelva' netværk er Henrik Peter Larsen.