Bo Moldrup Nørgaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. jul. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SYDTHY MASKIN CENTER A/S (Direktør) |
Største overskud: | 2.360' DKK NICOLAISEN & LARSEN A/S (2013-14) |
Største underskud: | -18.300' DKK NICOLAISEN & LARSEN A/S (2021) |
Største egenkapital: | 66.053' DKK NICOLAISEN & LARSEN A/S (2019-20) |
Største gæld: | 96.659' DKK NICOLAISEN & LARSEN A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 63 årsværk hos NICOLAISEN & LARSEN A/S (2015-16) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AFVIKLINGSSELSKABET AF 4. JULI ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 64386310
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2004 hos SYDTHY MASKIN CENTER A/S (tidligere BMN HOLDING HURUP ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Bo Moldrup Nørgaard i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 7. juli 2008.
Dengang var virksomhedens branche indenfor engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. maj 2011.
Direktørposter (1)
-
NICOLAISEN & LARSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
NICOLAISEN & LARSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2022
Tidslinje (10)
-
NICOLAISEN & LARSEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
NICOLAISEN & LARSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022 -
SYDTHY MASKIN CENTER ApS (Nu: AFVIKLINGSSELSKABET AF 4. JULI ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2011
Registreringsdato: 21.06.2011
Blå bog (fortsat)
Bo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 1 måned.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2005 - 21.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2007 - 06.01.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.07.2004 - 07.07.2008
Bestyrelsesmedlem
04.07.2007 - 07.07.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Moldrup Nørgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos NICOLAISEN & LARSEN A/S der præsenterede et overskud på 592' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos NICOLAISEN & LARSEN A/S der præsenterede et underskud på 12.265' DKK.
Bo har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 8 måneder fra 2005 til 2011 hos AFVIKLINGSSELSKABET AF 4. JULI ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 124' DKK (EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 26 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 12.265' DKK (NICOLAISEN & LARSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.128' DKK (NICOLAISEN & LARSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.330' DKK (EJENDOMSSELSKABET INDUSTRIVEJ 26 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Boris Nikolaus Schoepplein.