Charlotte Nimand Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.364' DKK GLD INVEST ApS (2017) |
Største underskud: | -14.386' DKK GLD INVEST ApS (2020) |
Største egenkapital: | 37.628' DKK GLD INVEST ApS (2019) |
Største gæld: | 11.420' DKK SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS (2020) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos GLD INVEST ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS (4 år 5 måneder) |
Seed: 1397704604
Karrieren som erhvervsleder startede i 2008 ved SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Nimand Hansen i 4 år 5 måneder, før stoppet den 30. november 2012.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 73' DKK.
Direktørposter (1)
-
CLD Invest 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2023
Tidslinje (5)
-
GLD INVEST ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
CLD Invest 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
GLD INVEST ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.09.2022
Registreringsdato: 28.09.2022
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.09.2022 - 31.10.2023
Reel ejer
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90,01% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2008 - 30.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Nimand Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved GLD INVEST ApS der præsenterede et overskud på 357' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2008 til 2012 hos SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 61' DKK (GLD INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 73' DKK (SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.477' DKK (GLD INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.513' DKK (SCANDINAVIAN AFRICA SAFARIS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Laust Nimand Kousted Hansen.