Claus Langer
Erhvervsaktiv siden: | 6. aug. 2004 (20 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | OLIVIA DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 34.614' DKK HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS (Nu: OLIVIA DANMARK A/S) (2023) |
Største underskud: | -22.967' DKK HANDICAPHJÆLP DANMARK HOLDING ApS (Nu: TEAM OLIVIA DANMARK ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 59.553' DKK HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS (Nu: OLIVIA DANMARK A/S) (2021) |
Største gæld: | 299.646' DKK HANDICAPHJÆLP DANMARK HOLDING ApS (Nu: TEAM OLIVIA DANMARK ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 653 årsværk hos HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS (Nu: OLIVIA DANMARK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANGERS HOLDING ApS (16 år 1 måned) |
Seed: 1812180894
Det begyndte for alvor dengang i 2004 ved OLIVIA DANMARK A/S (tidligere HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Claus Langer i 8 år 4 måneder, før fratrædelsen den 13. december 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen hjemmehjælp. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 34.614' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANGERS HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Langers Landskab ApS
Via LANGERS HOLDING ApS -
Langborg ApS
Via LANGERS HOLDING ApS -
Friends of Roskilde ApS
Via Langborg ApS -
FC ROSKILDE A/S
Via Friends of Roskilde ApS -
KRILA Holding ApS
Via LANGERS HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Granly, Tilst ApS
Via KRILA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
LANGERS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2017 -
Langers Landskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2015 -
Langborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.01.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
FC ROSKILDE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Gårdbryggeriet D'Øl ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
FC ROSKILDE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021 -
Gårdbryggeriet D'Øl ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.02.2021
Registreringsdato: 02.02.2021
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Friends of Roskilde ApS -
Direktør
08.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
26.10.2018 - 21.08.2024
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
02.02.2021 - 22.03.2022
Ejerandel: 10% -
Direktør
20.08.2008 - 07.11.2017
Ejer
20.08.2008 - Stadig aktiv
Direktør
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LANGERS HOLDING ApS fremviste et overskud på 2.166' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor LANGERS HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.587' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 34.614' DKK (HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS (Nu: OLIVIA DANMARK A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.091' DKK (FC ROSKILDE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 54.817' DKK (HANDICAPHJÆLP DANMARK ApS (Nu: OLIVIA DANMARK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -7.520' DKK (FC ROSKILDE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Lone Langer.