Paul Henrik Lange
Erhvervsaktiv siden: | 9. jul. 2007 (17 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 38.653' DKK AFRY Denmark A/S (2021) |
Største underskud: | -214.158' DKK INVENSYS APV A/S (Nu: SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 319.154' DKK INVENSYS APV A/S (Nu: SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S) (2020) |
Største gæld: | 593.062' DKK INVENSYS APV A/S (Nu: SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 538 årsværk hos INVENSYS APV A/S (Nu: SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANDI SUPPLY A/S (9 år 9 måneder) |
Seed: 1200561552
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 ved SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S (tidligere INVENSYS APV A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Paul Henrik Lange i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 45.050' DKK.
Direktørposter (2)
-
AFRY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2021 -
AFRY Denmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021
Bestyrelsesposter (6)
-
AFRY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2023 -
GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2021 -
AFRY Group Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.02.2023 -
Energivej Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.12.2021 -
AFRY Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2021 -
SCANDI SUPPLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (26)
-
LITECORE A/S 2010
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2024
Registreringsdato: 22.03.2024 -
AFRY Group Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023 -
AFRY ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2023
Registreringsdato: 10.02.2023
Blå bog (fortsat)
Paul har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.08.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Paul Henrik Lange har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved AFRY Denmark A/S der præsenterede et overskud på 38.653' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved Energivej Holding ApS der præsenterede et underskud på 1.142' DKK.
Paul har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 9 måneder fra 2014 til i dag hos SCANDI SUPPLY A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 31.530' DKK (AFRY Group Denmark A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45.050' DKK (INVENSYS APV A/S (Nu: SPX FLOW TECHNOLOGY DANMARK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 277.304' DKK (AFRY Group Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 72' DKK (KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET MIDTCONSULT).
En af de forbindelser som går igen i Paul' netværk er Afry Group Sweden AB.